Dogfen lywodraethu BIRMINGHAM ROYAL BALLET
Rhif yr elusen: 1061012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 FEB 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 NOV 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 SEP 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 NOV 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 DEC 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES OF BALLET, DANCE, MUSIC AND DRAMA
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.