ymddiriedolwyr THE MERCHANT SEAMEN'S WAR MEMORIAL SOCIETY (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 207500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent James Bick | Cadeirydd | 05 December 2018 |
|
|
||||
Amelia Goodwin | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
NIGEL CHRISTOPHER WATERSON | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Andrew Charles Spiers | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Christopher Walker | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Kenneth Usher | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.