Hanes ariannol CITY OF LIVERPOOL YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (INC)
Rhif yr elusen: 210443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.49m | £5.47m | £6.42m | £8.87m | £10.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.51m | £6.01m | £6.32m | £8.60m | £10.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.29m | N/A | £2.55m | £2.41m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £806.84k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £806.84k | £811.23k | £6.42m | £8.87m | £10.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.29m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.68m | £2.37m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.90k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.47m | £6.01m | £6.32m | £8.60m | £10.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £37.33k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.