ymddiriedolwyr SUDBURY COMMON LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 212222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL ROBERT ELEY | Cadeirydd | 25 July 2012 |
|
|
||||
William Roger Ford | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||
Anna Louise Elizabeth Brown | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Lynn Hunt | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
David William Dale | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|||||
Sarah-Jane Money | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|||||
Peter Leonard Fulcher | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|||||
Michael Edward John Wheeler | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|||||
Samantha Jane Hobson | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|||||
RICHARD WILLIAM KEMSLEY | Ymddiriedolwr | 25 July 2012 |
|
|||||
ROSS EDWARD BENTLEY | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
|
||||
KEITH ROBINS | Ymddiriedolwr | 06 June 2011 |
|
|||||
REVEREND RICHARD KIMBER TITFORD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER WHITELEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MAY ONCA CATHARINA BERKOUWER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARK JAMES GEDDES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.