ymddiriedolwyr THE BESPOKE TAILORS' BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 212954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Murphy | Cadeirydd | 24 October 2013 |
|
|
||||
Claire Hester Mahon | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Tajinder Phull | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Diana Mermezan-Platona | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Suresh Ramakrishnan | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
David Hobart Wilkinson | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Natasha Mokshanaj | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|
||||
Simon Cundey | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||
WILLIAM SKINNER | Ymddiriedolwr | 19 February 2013 |
|
|
||||
PAUL FREARSON | Ymddiriedolwr | 19 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.