ymddiriedolwyr CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 213811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR C Y BARLOW | Cadeirydd |
|
||||||
Professor Paul Hewett | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Professor Alan Lindsay Greer | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Dr Diana Fusco | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Dr Nicholas Pugh | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Professor Nick Hopwood | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Professor Joan Lasenby | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Dr Robert Asher | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Dr Anurag Agarwal | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Dr Rosanna Collepardo-Guevara | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Dr Thomas Keith Carne | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Professor Gabriel Paternain | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr James Alastair Fraser | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Professor Ron Horgan | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Dr Finian James Leeper | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.