Hanes ariannol SACRED HEART FATHERS TRUST
Rhif yr elusen: 215011
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £610.72k | £585.74k | £476.64k | £483.76k | £473.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £637.74k | £647.69k | £630.90k | £598.33k | £517.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £175.23k | £180.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.61k | £6.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £157.63k | £135.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £276.24k | £263.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £79.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £635.63k | £626.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.11k | £21.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.07k | £30.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £19.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.