ymddiriedolwyr THE MAGISTRATES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 216066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Butters | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Ben Paolozzi | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Joshua James JP | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Frank Shipway JP | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Christine Grant | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|||||
David Ford JP | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Daniel Longman JP | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|
||||
Patricia Willmott JP | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|
||||
Jacqueline MacDonald-Davis JP | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Sarah Clarke JP | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
Mark Beattie JP | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.