Dogfen lywodraethu NICHOLAS CHAMBERLAINE'S HOSPITAL AND SERMON
Rhif yr elusen: 216930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEMES OF 14 SEPTEMBER 1878, 6 DECEMBER 1973 AND 31 DECEMBER 1986. ORDER DATED 20 JULY 1906 AND SCHEME OF 17 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF ALMSHOUSES AND INCOME TO BE USED FOR UPKEEP AND MAINTENANCE OF PROPERTY, A YEARLY PAYMENT TO A MINISTER TO PREACH A SEMON FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BEDWORTH.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.