ymddiriedolwyr WEST MOORS MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 217171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Risby | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Ian Patrick Linehan | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Mary Patricia Male | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Roger Edward Male | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Sandra Smith | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Susan Hamlett | Ymddiriedolwr | 03 September 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.