Hanes ariannol LIVERPOOL CHURCH OF ENGLAND COUNCIL FOR SOCIAL AID (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 221709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £1.02m | £1.02m | £1.00m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £888.95k | £925.37k | £987.13k | £923.07k | £960.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £901.70k | £926.04k | £943.02k | £949.31k | £1.03m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.92k | £1.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £988.96k | £990.74k | £968.82k | £1.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £904.78k | £14.85k | £14.31k | £12.56k | £14.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.88k | £19.72k | £19.82k | £19.24k | £20.46k | |
|
Incwm - Arall | £87.74k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £888.95k | £925.37k | £987.13k | £923.07k | £960.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.20k | £3.20k | £3.20k | £8.51k | £6.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £6.25k | £30.55k | £20.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.