ymddiriedolwyr CONGREGATION OF THE MISSIONARY OBLATES OF THE MOST HOLY AND IMMACULATE VIRGIN MARY (OBLATES OF MARY IMMACULATE)
Rhif yr elusen: 223318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Leo Philomin | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Rev William Fitzpatrick OMI | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Rev Irvin Morastil OMI | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rev Lorcan O'Reilly OMI | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rev Gerard Oliver Barry OMI | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Oblates of Mary Immaculate | Ymddiriedolwr | 15 September 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.