Hanes ariannol Vetlife
Rhif yr elusen: 224776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £799.04k | £810.84k | £531.15k | £776.94k | £914.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £630.23k | £668.36k | £690.53k | £724.99k | £927.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £513.95k | £473.52k | £336.80k | £541.03k | £670.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.78k | £25.21k | £0 | £26.54k | £20.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £267.31k | £312.11k | £167.56k | £209.38k | £223.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £26.79k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £58.37k | £100.30k | £10.00k | £28.53k | £10.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £530.30k | £586.43k | £601.53k | £594.22k | £766.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.93k | £81.93k | £89.00k | £130.77k | £160.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.80k | £29.49k | £34.52k | £34.52k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.05k | £9.80k | £36.12k | £45.41k | £45.72k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.