ymddiriedolwyr COVENTRY CHURCH (MUNICIPAL) CHARITIES
Rhif yr elusen: 228486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS GINA RIGBY | Cadeirydd | 13 March 2008 |
|
|||||||
Elaine Cook | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||||
Dr William Watson | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||||
Nicholas Williams | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|||||||
Martin John HARBAN | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|||||||
RICHARD DYOTT | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
||||||
DAVID EDWIN KERSHAW CBE | Ymddiriedolwr | 01 July 2011 |
|
|||||||
Joseph Clifford | Ymddiriedolwr | 01 July 2010 |
|
|||||||
DR MICHAEL SPOKES | Ymddiriedolwr | 04 March 2010 |
|
|||||||
SYLVIA CAMILE FORTE | Ymddiriedolwr | 26 November 1998 |
|
|||||||
VICTOR WALTER KEENE MBE | Ymddiriedolwr | 21 April 1977 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.