ymddiriedolwyr MIDDLETON RAILWAY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 230387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (120 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles William Milner | Cadeirydd | 15 June 2017 |
|
|
||||
Andrew Johnson | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
John Brian Holmes | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Campbell | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Philip Calvert | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
DAVID JOHN HEBDEN | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|||||
Richard Geoffrey Pike | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
||||
Mark Adam Calvert | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Auckland | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
STEVE ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.