ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF CROWBOROUGH HOSPITAL
Rhif yr elusen: 231379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genevieve Gresset | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Mervyn Hathaway | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Linda Eileen Lane | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Gordon Douglas Stanley Phillips | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Anthony Martin Shaw | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Emma Caroline Donaghy | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Sharon M Taylor | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Kay Moss | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Juliet Sarah Ann Morris | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.