ymddiriedolwyr THE EMBROIDERERS' GUILD
Rhif yr elusen: 234239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisa Rigden | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Anne Haigh | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Helen Miller | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Penny Hill | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
||||
Alex Messenger | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
||||
Amanda Smith | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
||||
ANTHEA GODFREY | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.