ymddiriedolwyr CONGREGATION OF THE URSULINES OF JESUS
Rhif yr elusen: 235342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTER HILARY BROWN | Cadeirydd | 01 September 2013 |
|
|
||||
Kathleen Curran UJ | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Nora Mary Ryan | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
SISTER EILEEN RYAN | Ymddiriedolwr | 07 September 2009 |
|
|
||||
SISTER MARY MCLOUGHNEY | Ymddiriedolwr | 23 September 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.