Hanes ariannol Homeopathy UK
Rhif yr elusen: 235900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £406.77k | £325.20k | £433.08k | £517.53k | £489.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £562.99k | £650.45k | £610.32k | £484.11k | £559.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £488.28k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £13.72k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £15.47k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £60 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £416.89k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £424.77k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £59.33k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £19.98k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £9.24k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £4.40k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.