ymddiriedolwyr YVONNE ARNAUD THEATRE MANAGEMENT LIMITED
Rhif yr elusen: 238436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN BAMPFYLDE MA | Cadeirydd |
|
||||||
Vivienne Mather | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
Charles Geffen | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|||||
Emma Brunjes | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|||||
STEVEN LEE | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|||||
Peter Gordon | Ymddiriedolwr | 06 July 2015 |
|
|||||
ROGER BLACK MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.