ymddiriedolwyr THE CHURCH OF SCOTLAND AND FREE CHURCHES FUND RAF
Rhif yr elusen: 240794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alasdair Robert Nicoll | Cadeirydd | 01 April 2023 |
|
|||||
Deacon Josephine Francis Ann Critchley | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Rev Christopher John Carre | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Rev Neil Galloway | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Rev Helene Louise Grant | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Craig Lancaster | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Jonathan Luke Stewart | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.