Dogfen lywodraethu TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH BROTHER SERVANTS OF THE BLESSED VIRGIN SERVITE FATHERS
Rhif yr elusen: 249148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 04/04/1935 AS AMENDED BY DEED DATED 07/06/1954 AS AMENDED BY DEED DATED 16/08/1955 AS AMENDED BY DEED DATED 21/09/1971 AS AMENDED BY DEED DATED 09/01/1996 AS AMENDED BY ORDER DATED 09/08/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 01/03/1999 AS AMENDED BY DEED DATED 07/03/2012
Gwrthrychau elusennol
RELIGIOUS EDUCATIONAL AND OTHER CHARITABLE PURPOSES IN CONNECTION WITH ROMAN CATHOLIC CHURCH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.