Hanes ariannol THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.11m | £23.02m | £24.84m | £23.75m | £26.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.77m | £23.27m | £22.88m | £24.14m | £24.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.18m | £19.62m | £20.62m | £19.43m | £21.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £969.00k | £603.00k | £722.00k | £737.55k | £807.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.89m | £1.33m | £1.28m | £1.40m | £1.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.55m | £1.46m | £1.52m | £1.66m | £2.06m | |
|
Incwm - Arall | £525.00k | £0 | £701.00k | £525.89k | £1.01m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.20m | £23.05m | £22.65m | £23.85m | £24.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £573.00k | £217.00k | £230.00k | £291.25k | £336.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.00k | £36.00k | £27.00k | £52.87k | £54.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.23m | £1.64m | £1.27m | £1.26m | £1.84m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £263.00k | £217.00k | £230.00k | £291.25k | £311.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.