Hanes ariannol THE INSTITUTE FOR JEWISH POLICY RESEARCH
Rhif yr elusen: 252626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £795.04k | £698.10k | £894.42k | £879.95k | £953.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £709.25k | £737.90k | £839.40k | £845.09k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £99.76k | £123.80k | £260.91k | £195.53k | £153.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £404.66k | £420.95k | £522.83k | £584.39k | £699.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £290.62k | £153.35k | £110.68k | £100.03k | £100.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £150.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £631.69k | £612.26k | £732.49k | £745.30k | £984.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.57k | £125.64k | £106.91k | £99.79k | £72.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.61k | £23.34k | £17.68k | £24.38k | £31.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £23.93k | £22.93k | £22.93k | £18.78k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.