ymddiriedolwyr SPARKWELL PARISH HALL AND PLAYGROUND TRUST
Rhif yr elusen: 254588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (83 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Tierney | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Jessica Collins | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Lynda Thorne | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Corey-Ann Lidstone | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|||||
John Reynolds | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Vicky Foss | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Raymond Charles Foss | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Peter Tremain | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Nigel Thorne | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
Francesca McLoughlin | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
Andrew Strike | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.