Hanes ariannol THE YORK HOSPITAL BROADCASTING SERVICE
Rhif yr elusen: 258700
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.95k | £5.44k | £9.78k | £8.49k | £16.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.61k | £7.71k | £8.27k | £7.55k | £10.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.