Hanes ariannol THE NORFOLK ACCIDENT RESCUE SERVICE
Rhif yr elusen: 261666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £548.80k | £186.31k | £175.40k | £260.24k | £167.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.50k | £202.20k | £155.75k | £222.70k | £231.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.03k | £5.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £532.82k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.13k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £443.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £163.62k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £46.78k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £9.11k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.