Dogfen lywodraethu THE COSTUME SOCIETY
Rhif yr elusen: 262401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MARCH 1973, AS AMENDED 10 APRIL 1988, 15 SEPTEMBER 1990, 30 MARCH 1997, 24 JUNE 2000 AND 3 JULY 2005 AS AMENDED ON 02 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, EDUCATION IN DRESS THROUGHTOUT THE AGES AND TO ENCOURAGE THE PRESERVATION OF HISTORIC EXAMPLES AND SOURCE MATERIAL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.