ymddiriedolwyr THE DEVON HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 262485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Jane Findlay | Cadeirydd | 12 June 2021 |
|
|
||||
Dr Julia Frances Neville | Ymddiriedolwr | 09 December 2023 |
|
|
||||
Marie Leverett | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Claire Alison Skinner Ms | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|||||
Deborah Lister | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
||||
Abigail Gray | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Dr Timothy Lomas | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|||||
Michael Sampson | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
Brian Carpenter | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|
||||
MARTIN ALAN SMITH | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|
||||
Judith Sue Moss | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
||||
Professor Henry Richards French | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.