Dogfen lywodraethu THE ROYAL TOWN PLANNING INSTITUTE
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 14/09/1959 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 09/07/1971 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 30/07/1982 AS AMENDED ON 27/07/1983 AS AMENDED ON 21/07/1987 AS AMENDED ON 30/11/1990 AS AMENDED ON 04/06/1992 AS AMENDED ON 09/11/1993 AS AMENDED ON 17/05/1995 AS AMENDED ON 24/06/1998 AS AMENDED ON 19/04/2000 AS AMENDED ON 18/07/2001 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 17/07/2003 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 17/10/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE SCIENCE AND ART OF TOWN PLANNING IN ALL ITS ASPECTS (INCLUDING LOCAL, REGIONAL AND NATIONAL PLANNING) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.