ymddiriedolwyr NORTHAMPTON SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 265052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Tear | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Christine Hunt | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Chapman | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Callie Rich | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Jane Grant | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Nicholas Dean | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Edward Hall | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
||||
FRANKLIN KADELL JORDAN | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
SCOTT BLUNDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIAN BUNKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.