Dogfen lywodraethu ASHTEAD CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 265400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 28TH SEPTEMBER 1970 AMENDED 1991, 6 OCTOBER 1997, 12 OCTOBER 1998, 18 OCTOBER 1999 AND 11 DECEMBER 2006 as amended on 19 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION AND THE IMPROVEMENT OF PUBLIC TASTE BY THE PRACTICE AND PERFORMANCE OF SACRED AND SECULAR CHORAL MUSIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.