ymddiriedolwyr The British Society of Periodontology and Implant Dentistry
Rhif yr elusen: 265815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Baker | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Philip Preshaw | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor Gerry Linden | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Alexander Pollard | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Dr Viren Vithlani | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Professor Wendy Turner | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Dr Ian Dunn | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Professor Michael Milward | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
Professor Nicola West | Ymddiriedolwr | 28 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.