Hanes ariannol VOLUNTARY SERVICE ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 266585
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £350.53k | £403.71k | £557.20k | £680.87k | £646.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £370.12k | £365.19k | £497.28k | £629.68k | £660.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £123.83k | £123.58k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £132.69k | £255.41k | £160.39k | £164.40k | £559.64k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £9.88k | £10.45k | £35.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £18.62k | £31.62k | £43.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £528.49k | £638.27k | £566.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £212 | £531 | £236 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £495.68k | £625.45k | £660.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.60k | £4.23k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £22.44k | £67.69k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £33.28k | £18.22k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.