ymddiriedolwyr NORTHAMPTONSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 269735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Marie Swann | Cadeirydd | 29 September 2018 |
|
|
||||
Steven Paul Rolt | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Thomas Peter Althorpe | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Michael Billingham | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Alison Janette Andrews | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Barden | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|||||
Rebecca Chloe Andrews | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Lucy Olivia Jewell | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Christine Paula Francis | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Samantha Jane Longhurst | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Scott Thomas Tyrrell | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
David John McInally | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
Michael Raymond O'Connor | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|||||
Gillian Frances Dowling | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
Glyn Timmins | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
Henny Cameron | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
Karen Winfred Tonks | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
TONY FILSAK | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.