Hanes ariannol WORLD HABITAT
Rhif yr elusen: 270987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £1.15m | £1.07m | £1.14m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.01m | £1.00m | £1.15m | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £903 | £4 | £0 | £0 | £1.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.21k | £1.40k | £1.33k | £1.12k | £913 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.37m | £1.15m | £1.07m | £1.14m | £1.17m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £964.82k | £945.04k | £951.23k | £1.13m | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.72k | £65.17k | £51.19k | £18.66k | £95.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.24k | £945.04k | £0 | £20.66k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £130.43k | £125.31k | £105.79k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.49k | £50.79k | £37.29k | £189 | £78.79k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.