Hanes ariannol OLD NEWTON WITH DAGWORTH AND GIPPING VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD CHARITY
Rhif yr elusen: 271292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.31k | £21.32k | £37.86k | £37.53k | £114.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.40k | £14.40k | £40.77k | £45.34k | £122.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.30k | £11.30k | £10.72k | £1.00k | £80.52k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.