Hanes ariannol THE HENRY MOORE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 271370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.76m | £4.19m | £3.22m | £3.17m | £3.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.53m | £5.97m | £5.04m | £5.27m | £5.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £566.00k | £269.17k | £143.50k | £161.46k | £127.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £235.55k | £242.77k | £74.93k | £219.94k | £253.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £796.86k | £792.04k | £387.65k | £458.53k | £883.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.04m | £2.75m | £2.25m | £2.23m | £2.24m | |
|
Incwm - Arall | £117.47k | £138.90k | £362.76k | £103.51k | £76.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.23m | £5.65m | £4.84m | £4.83m | £5.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £295.85k | £318.99k | £201.70k | £439.77k | £343.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.02k | £101.97k | £98.58k | £207.60k | £201.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £481.59k | £500.00k | £440.10k | £404.24k | £358.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £98.50k | £96.13k | £91.10k | £106.92k | £97.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.