Dogfen lywodraethu FRIENDS OF ST. HELEN'S SCHOOL, BLUNTISHAM
Rhif yr elusen: 277524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12TH DECEMBER 1978 AS AMENDED 3 OCTOBER 198430 MARCH 1992,BY DEED ON 9 JUNE 1992, BY RESOLUTION PASSED 22 SEPTEMBER 1992 AND 26TH MARCH 2002
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BLUNTISHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.