ymddiriedolwyr THE WINCHELSEA BEACH COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 278165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Foot | Cadeirydd | 01 April 2015 |
|
|
||||
Sheila Noelle Beerling | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Mary Madeline Parker | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Natalie Eldridge | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Jacky Barker | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
David Radford | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
||||
JILL ELIZABETH FIRMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL FIRMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID CHRISTOPHER WATERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNNE SUTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.