ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF COLLEGE, NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARIES
Rhif yr elusen: 278550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Christine Straker | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Martina McChrystal | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Philip James Brabban | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Katherine Woolfenden | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Rachel Teresa Beckett | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Kate Kelly | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Andrew John Preater | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Robin Farrer Armstrong Viner | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Andrew Carey Barker | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Gary John Elliott-Cirigottis | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Regina Everitt | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Emma Walton | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Anna-Marie O'Neill | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Adrienne Homer | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Clare Jolly | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
James Gordon Anthony-Edwards | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.