Hanes ariannol William Morris College Limited
Rhif yr elusen: 278760
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16m | £1.27m | £1.29m | £1.49m | £1.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.56m | £1.64m | £1.74m | £3.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.87m | £1.27m | £1.17m | £1.47m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £290.52k | £2.02k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £290.52k | £2.02k | £0 | £280 | £788 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £892 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.87m | £1.27m | £1.29m | £1.48m | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.15k | £384 | £126 | £320 | £53 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £487 | £5.59k | £6.03k | £764 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £1.56m | £1.64m | £1.73m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £284.90k | £6.47k | £388.76k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £840 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £341 | £2.17m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.