Hanes ariannol AVON WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 280422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.18m | £2.68m | £3.38m | £3.52m | £3.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.51m | £2.73m | £2.42m | £2.82m | £3.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £190.60k | £126.32k | £128.09k | £148.25k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £6.36k | £10.90k | N/A | £61.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.62m | £1.03m | £1.80m | £1.48m | £1.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £536.96k | £594.23k | £225.33k | £561.16k | £732.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.02m | £1.35m | £1.47m | £1.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £4.50k | £36.21k | £11.21k | £8.16k | £61.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £136.59k | £206.01k | £971.02k | £490.63k | £80.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.64m | £1.73m | £1.70m | £1.92m | £2.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £391.02k | £475.81k | £509.71k | £453.59k | £651.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £82.15k | £49.64k | £23.80k | £31.92k | £39.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £480.80k | £519.76k | £210.60k | £445.59k | £620.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.