Dogfen lywodraethu AVON WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 280422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 MAY 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 21 SEPTEMBER 1988, 26 SEPTEMBER 1989, 30 SEPTEMBER 1992, 18 OCTOBER 1994, 7 OCTOBER 1999, 12 OCTOBER 2000, 16 OCTOBER 2002 AND 23 NOVEMBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND IMPROVEMENT FOR WILDLIFE IN THE AREA FORMERLY KNOWN AS THE COUNTY OF AVON
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE FORMER COUNTY OF AVON AND THROUGHOUT ENGLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.