Hanes ariannol ST MICHAEL'S SCHOOL (LEIGH-ON-SEA) LIMITED
Rhif yr elusen: 280688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.51m | £2.40m | £2.60m | £2.82m | £2.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38m | £2.38m | £2.71m | £2.90m | £2.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £123.02k | £29.24k | N/A | £46.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £879 | £123.02k | £29.74k | £500 | £8 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.50m | £2.28m | £2.57m | £2.82m | £2.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.93k | £624 | £59 | £14 | £1.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.38m | £2.38m | £2.71m | £2.90m | £2.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.61k | £59.68k | £68.17k | £76.45k | £56.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £11.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.