Hanes ariannol HCPT (HOSANNA HOUSE AND CHILDREN'S PILGRIMAGE TRUST)
Rhif yr elusen: 281074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.75m | £1.70m | £1.80m | £2.00m | £3.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.55m | £1.60m | £1.38m | £2.56m | £5.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.94m | £1.06m | £1.22m | £931.45k | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £735.15k | £585.12k | £477.65k | £382.90k | £842.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.03m | £14.76k | £36.59k | £614.87k | £1.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49.72k | £46.63k | £62.49k | £67.47k | £87.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00m | £520.49k | £895.99k | £674.85k | £413.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.95m | £1.23m | £1.04m | £2.14m | £4.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £601.82k | £366.97k | £338.66k | £421.95k | £757.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.08k | £75.16k | £49.10k | £53.91k | £87.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.24k | £29.84k | £36.37k | £38.56k | £32.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.