ymddiriedolwyr DONMAR WAREHOUSE PROJECTS LIMITED
Rhif yr elusen: 284262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Parry | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Timothy Neil Allan | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Susan Christina Butcher | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Timothy Sheader | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||
Henrietta Lucy Anne Finch | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Mark Goodey | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan Mark Jebarajan Kanagasooriam | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Neil Lyndon Marc Blair | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Professor Hannah Jane Thompson | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Sarah Kate Carson | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Lucian Msamati | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|||||
Adam Kenwright | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|||||
Antonia Romeo | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|
||||
Tiina Le-Seong Lee | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|
||||
Tessa Scantlebury | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|
||||
Jonathan Smith | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.