Hanes ariannol THE DITCHAM PARK SCHOOL CHARITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 285244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.88m | £4.71m | £4.78m | £5.10m | £5.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.61m | £4.58m | £4.62m | £4.86m | £5.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £34.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £105.16k | £41.72k | £18.95k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £11.71k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.87m | £4.69m | £4.78m | £4.74m | £5.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.50k | £8.15k | £1.30k | £3.51k | £33.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £362.93k | £403.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.56m | £4.53m | £4.58m | £4.86m | £5.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £48.88k | £55.91k | £46.59k | £0 | £48.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.81k | £58.51k | £53.07k | £23.41k | £31.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.