Hanes ariannol ROYAL BALLET SCHOOL ENDOWMENT FUND
Rhif yr elusen: 285766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £313.00k | £827.00k | £186.00k | £764.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £398.00k | £650.00k | £573.00k | £225.00k | £768.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.54m | N/A | £660.00k | N/A | £539.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £839.00k | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £293.00k | N/A | £167.00k | N/A | £225.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £700.00k | N/A | £660.00k | N/A | £339.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £267.00k | N/A | £389.00k | N/A | £583.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £131.00k | N/A | £184.00k | N/A | £185.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.00k | N/A | £7.00k | N/A | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £263.00k | N/A | £382.00k | N/A | £575.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £131.00k | N/A | £184.00k | N/A | £185.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.