Hanes ariannol NORTH EAST MITCHAM COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 288659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.67k | £126.99k | £129.68k | £106.11k | £106.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.99k | £115.23k | £106.52k | £104.65k | £104.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.39k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.39k | £38.60k | £39.60k | £4.04k | £48.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.